乡(镇)、建制村党员情况 | ||||||||||||
填报单位:蓝和村党总支 截止时间:2016年12月31日 第五表 | ||||||||||||
项 目 | 总数 |
|
| 补充情况 | ||||||||
建制村 | 从事农牧渔业生产 |
|
|
| ||||||||
建制村党支部(总支部、党委)委员 | 兼任建制村村委会委员 | 建制村党支部(总支部 、党委)书记 |
| 建制村村委会委员 | 建制村村委会主任 | |||||||
兼任建制村村委会主任 | ||||||||||||
甲 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
总 计 | 1 | 132 | 132 | 76 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
年龄 | 女 | 2 | 38 | 38 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||
35岁及以下 | 3 | 49 | 49 | 12 | ||||||||
36岁至45岁 | 4 | 18 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||
46岁至54岁 | 5 | 13 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
55岁至59岁 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
60岁及以上 | 7 | 47 | 47 | 39 | 1 | |||||||
入党时间 | 1937年7月6日及以前 | 8 | - | - | ||||||||
1937年7月7日 至 1945年9月2日 | 9 | - | - | |||||||||
1945年9月3日 至 1949年9月 | 10 | - | - | |||||||||
1949年10月 至1966年4月 | 11 | 13 | 13 | 12 | - | - | ||||||
1966年5月 至 1976年10月 | 12 | 21 | 21 | 18 | - | - | ||||||
1976年11月 至 1978年12月 | 13 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||
1979年1月 至 2002年10月 | 14 | 31 | 31 | 22 | 3 | 3 | - | - | ||||
2002年11月 至 2012年10月 | 15 | 47 | 47 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
2012年11月及以后 | 16 | 19 | 19 | 2 | - | - | ||||||
学历 | 大专及以上 | 17 | 36 | 36 | 8 | |||||||
中专 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
高中、中技 | 19 | 32 | 32 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
初中及以下 | 20 | 57 | 57 | 46 |
补充资料:建制村村委会委员中党员 6 名,村委会主任中党员 1 名;农村专业技术协会中党员 名,农民专业合作社中党员 名,家庭农场中党员 名。